Las escuelas no quieren que sepas esto! Trucos de matemáticas que pocos conocen.

¡Hola! ¿Te gustaría aprender algunos trucos para ser un experto en matemáticas? Quizás cuando estudiaste nunca te los enseñaron, pero ahora puedes enseñar a tus hijos para que sean expertos en esta materia.

Aprende Estos Trucos De Matemáticas Que Muy Pocos Conocen

La Matemática es una materia del colegio que a la mayoría de los alumnos les cuesta aprender o ejercitar de manera fácil ya que existen muchas combinaciones de números que si no sabes hacer con facilidad se hace complicado avanzar.

Por esta razón, el día de hoy quiero compartirte algunos sencillos y prácticos trucos con los que puedes ser un experto de manera fácil si los pones en práctica.

¿Quieres aprenderlos? Presta mucha atención y no pierdas detalle, con ellos podrás resolver con precisión los problemas de matemáticas que antes no sabías.

1. Para Sumar Números Grandes

Esta técnica te enseñará a simplificar los números haciendo que todos sean un múltiplo de 10. Ejemplo:

644 + 238

Si bien es difícil lidiar con estos números, su redondeo los hará más manejables. Entonces, 644 se convierte en 650 y 238 se convierte en 240.

Ahora, suma 650 y 240 juntos. El total es 890. Para encontrar la respuesta a la ecuación original, se debe determinar cuánto sumas a los números para redondearlos.

650 – 644 = 6 y 240 – 238 = 2

Ahora, suma 6 y 2 juntos para un total de 8

Para encontrar la respuesta a la ecuación original, se debe restar 8 del 890.

890 – 8 = 882

Así que la respuesta a 644 +238 es 882.

2. Restar de 1,000.

Aquí hay una regla básica para restar un número grande de 1,000: resta todos los números excepto el último de 9 y resta el número final de 10

Por ejemplo:

1,000 – 556

1. resta 5 de 9 = 4

2. resta 5 de 9 = 4

3. Resta 6 de 10 = 4

La respuesta es 444.

3. Multiplicando 5 veces cualquier número

Al multiplicar el número 5 por un número par, hay una forma rápida de encontrar la respuesta.

Por ejemplo, 5 x 4 =

1. Toma el número que se multiplica por 5 y córtalo por la mitad, esto hace que el número 4 se convierta en el número 2.

2. Agrega un cero al número para encontrar la respuesta. En este caso, la respuesta es 20.

5 x 4 = 20

Al multiplicar un número impar por 5, la fórmula es un poco diferente.

Por ejemplo, considere 5 x 3.

1. Resta uno del número que se multiplica por 5, en este caso el número 3 se convierte en el número 2.

2. Ahora divide a la mitad el número 2, lo que lo convierte en el número 1. Haz de 5 el último dígito. El número producido es 15, que es la respuesta.
5 x 3 = 15

4. Trucos de la división.

Esta es una forma rápida de saber cuándo un número puede dividirse de manera equitativa entre estos números:

10 si el número termina en 0

9 cuando los dígitos se suman y el total es divisible por 9

8 si los últimos tres dígitos son divisibles por 8 o son 000

6 si es un número par y cuando los dígitos se suman, la respuesta es divisible entre 3

5 si termina en un 0 o 5

4 si termina en 00 o un número de dos dígitos que es divisible por 4

3 cuando los dígitos se suman y el resultado es divisible por el número 3

2 si termina en 0, 2, 4, 6 u 8

5. Multiplicando por 9

Este es sencillo método, que es útil para multiplicar cualquier número por 9. Mira como funciona:

Usa el ejemplo de 9 x 3.

1. Resta 1 del número que se multiplica por 9.

3 – 1 = 2

El número 2 es el primer número en la respuesta a la ecuación.

2. Resta ese número del número 9.

9 – 2 = 7

El número 7 es el segundo número en la respuesta a la ecuación.

Entonces, 9 x 3 = 27

6. Trucos de 10 y 11 veces.

El truco para multiplicar cualquier número por 10 es agregar un cero al final del número. Por ejemplo, 62 x 10 = 620.

También hay un truco fácil para multiplicar cualquier número de dos dígitos por 11. Aquí está:

11 x 25

Toma el número original de dos dígitos y pon un espacio entre los dígitos. En este ejemplo, ese número es 25.

2_5

Ahora suma esos dos números y pon el resultado en el centro:

2_ (2 + 5) _5

2_7_5

La respuesta a 11 x 25 es 275.

Si los números en el centro suman un número con dos dígitos, inserta el segundo número y agrega 1 al primero. Aquí hay un ejemplo para la ecuación 11 x 88.

8_ (8 +8) _8

(8 + 1) _6_8

9_6_8

Aquí está la respuesta a 11 x 88: 968

Gracias por visitarnos 🙂

Y si nunca comentas, solo regálanos un Hola 🙂 y sabremos que nos lees. Además si te gustó lo que viste COMPÁRTELO…